Set-43 Quantitative Aptitude Questions in Hindi

Set-43 Quantitative Aptitude Quiz : Here you will read set-43 Quantitative Aptitude questions answers in Hindi for competitive examinations. These all set-43 Quantitative Aptitude questions will be helpful for various exams.

सेट-43 मात्रात्मक योग्यता पर प्रश्नोत्तरी

प्रश्‍न 1. 7594 x 99 का सही उत्तर ज्ञात कीजिये?
क. 752503
ख. 751806
ग. 852507
घ. 752585

Show Answer
उत्तर: ख. 751806
7594 x 99
= 7594 x (100-1)
= 7594 x 100 - 7594 x 1
= 759400 - 7594
= 751806

प्रश्‍न 2. 8965 x 95 का सही उत्तर ज्ञात कीजिये?
क. 851675
ख. 887590
ग. 805540
घ. 758670

Show Answer
उत्तर: क. 851675
8965 x 95
= 8965 x (100-5)
= 8965 x 100 - 8965 x 5
= 896500 - 44825
= 851675

प्रश्‍न 3. 7896 x 92 का सही उत्तर ज्ञात कीजिये?
क. 726352
ख. 758675
ग. 805540
घ. 726432

Show Answer
उत्तर: घ. 726432
7896 x 92
= 7896 x (100 - 8)
= 7896 x 100 - 7896 x 8
= 789600 - 63168
= 726432

प्रश्‍न 4. 8965 x 104 का सही उत्तर ज्ञात कीजिये?
क. 932360
ख. 932480
ग. 943360
घ. 925682

Show Answer
उत्तर: क. 932360
8965 x 104
=8965 x(100 + 4)
=8965 x 100 + 8965 x 4
=896500 + 35860
=932360

प्रश्‍न 5. 9865 x 107 का सही उत्तर ज्ञात कीजिये?
क. 1033333
ख. 1033546
ग. 1233556
घ. 1055555

Show Answer
उत्तर: घ. 1055555
9865 x 107
=9865 x (100 + 7)
=9865 x 100 + 9865 x 7
=986500 + 69055
=1055555

प्रश्‍न 6. 965 x 423+ 965 x 215 का सही उत्तर ज्ञात कीजिये?
क. 615985
ख. 505670
ग. 605675
घ. 615670

Show Answer
उत्तर: घ. 615670
965 x 423+ 965 x 215
= 965 x (423 + 215)
= 965 x 638
= 615670

प्रश्‍न 7. 1256 x 685+ 1256 x 456 का सही उत्तर ज्ञात कीजिये?
क. 1195696
ख. 1635096
ग. 1433096
घ. 1433496

Show Answer
उत्तर: ग. 1433096
1256 x 685+ 1256 x 456
=1256 x (685 + 456)
=1256 x 1141
=1433096

प्रश्‍न 8. 2569 x 935 + 2569 x 759 का सही उत्तर ज्ञात कीजिये?
क. 4351898
ख. 4351886
ग. 4518869
घ. 4341786

Show Answer
उत्तर: ख. 4351886
2569 x 935 + 2569 x 759
=2569 x (935 + 759)
=2569 x 1694
=4351886

प्रश्‍न 9. 950 x 550 – 950 x 426 का सही उत्तर ज्ञात कीजिये?
क. 119569
ख. 117800
ग. 143309
घ. 193349

Show Answer
उत्तर: ख. 117800
950 x 550 - 950 x 426
=950 x (550 - 426)
=950 x 124
=117800

प्रश्‍न 10. 1689 x 895 – 1689 x 652 का सही उत्तर ज्ञात कीजिये?
क. 410427
ख. 413509
ग. 433096
घ. 413496

Show Answer
उत्तर: क. 410427
1689 x 895 - 1689 x 652
=1689 x (895 - 652)
=1689 x 243
=410427

Next

Previous